经营范围: 畜、禽、水产养殖及技术咨询,饲料销售,鲜鱼、畜、禽零售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
周月华 | -- | - | ||
崔舟 | -- | - | ||
周红霞 | -- | - |
变更前:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 贾增军* 董事长, 2 汤海潮 董事, 3 李巍 董事, 4 安树好 经理, 5 边兵 监事会主席, 6 李刚 监事, 7 王睿 监事
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 贾增军* 董事长, 2 魏有奎 董事, 3 李巍 董事, 4 刘兴辉 经理, 5 贾利琴 监事会主席, 6 李刚 监事, 7 史庆凤 监事
来源:拜尔Baier官网 2019-08-14
来源:申鹭达官网 2019-08-22
来源:申鹭达官网 2019-08-14
来源:网络媒体 2019-08-16
热烈祝贺华富集团董事长居春山入选江苏省首批“科技企业家培育工程”
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:金投网 2019-08-21
更多 >