经营范围: 农业生态技术推广及开发;谷物及其他作物、蔬菜种植,苗木、花卉种植,水产养殖及销售;劳务服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
姚进升 | -- | - | ||
舒依霞 | -- | - |
变更前:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 刘建 执行董事, 2 樊俊岭* 经理, 3 肖雷 监事
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 刘建 执行董事, 2 付晔* 经理, 3 肖雷 监事
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:比亚迪BYD官网 2019-08-21
来源:赛银将军官网 2019-08-20
来源:慧聪建材网 2019-08-23
来源:赛银将军官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >