经营范围: 粮食收购、储存、销售(持有效许可证件经营);服务租赁##
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
黄国 | -- | |||
蔡玲娣 | -- | |||
马成 | -- | |||
薛广民 | -- | |||
管春晖 | -- |
变更前:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 乔聚甫* 董事长, 2 窦云燕 董事, 3 张治华 董事, 4 张治华 总经理, 5 刘军 监事
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 张治华* 董事长, 2 窦云燕 董事, 3 胡鸿志 董事, 4 张治华* 总经理, 5 刘军 监事
来源: 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:中华地板网 2019-08-19
来源:微信文章 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-18
来源:肯帝亚官网 2019-08-23
更多 >