经营范围: 房地产开发与经营(以企业资质(资格)等级许可的业务范围为准);房屋租赁;建材及其他室内装修材料销售;房屋信息咨询服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
高怀清 | -- | |||
高怀玺 | -- |
变更前:董事长,高怀清,1965-01-10;首席代表,高怀玺,;监事,刘学明,1972-07-25;
变更后:执行董事,高怀清,1965-01-10;总经理,高怀玺,;监事,张振声,1974-08-28;
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:板川SAKACO官 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:浏阳网 2019-08-23
来源:板川SAKACO官 2019-08-17
来源:网络媒体 2019-08-16
更多 >