经营范围: 投资管理;企业管理咨询;体育运动项目经营;技术进出口;教育咨询;计算机系统服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李季耘 | -- |
变更前:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 乔聚甫* 董事长, 2 窦云燕 董事, 3 张治华 董事, 4 张治华 总经理, 5 刘军 监事
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 张治华* 董事长, 2 窦云燕 董事, 3 胡鸿志 董事, 4 张治华* 总经理, 5 刘军 监事
来源:网络媒体 2019-08-18
来源:肯帝亚官网 2019-08-23
肯帝亚集团董事长郦海星出席“2017丝路青年论坛”并作主题报告
来源:微信文章 2019-08-23
来源:中华地板网 2019-08-20
来源:搜狐焦点家居网 2019-08-22
来源:微信文章 2019-08-20
更多 >